1. maiOverskudd på DKK 220.305 JBO A/SJBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
1. maiUnderskudd på DKK 9.888 JBO Plast ApSJBO Plast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 87.604 LOFA HOLDING ApSLOFA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Leif Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Nytt navn: JBO A/SJ. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S skifter navn til JBO A/S. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
23. mai 2023Underskudd på DKK 233.937 LOFA HOLDING ApSLOFA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Leif Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Underskudd på DKK 557.433 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023Underskudd på DKK 14.391 JBO Plast ApSJBO Plast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
18. mai 2022Underskudd på DKK 480.957 LOFA HOLDING ApSLOFA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Leif Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
16. mai 2022Underskudd på DKK 5.935 JBO Plast ApSJBO Plast ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2021 til 31. desember 2021. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2021StiftelseJBO Plast ApSJBO Plast ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
25. juni 2021Underskudd på DKK 62.697 LOFA HOLDING ApSLOFA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Leif Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021Underskudd på DKK 183.180 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
18. mai 2020Underskudd på DKK 78.839 LOFA HOLDING ApSLOFA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Leif Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020Underskudd på DKK 247.163 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 139.706 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 29.335 LOFA HOLDING ApSLOFA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Leif Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Else Olga Olsen blir ny styrelederJ. B. OLSEN A/SElse Olga Olsen erstatter Bjarne Jens Olsen som styreleder hos J. B. OLSEN A/S etter en periode på 12 år. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere
23. mai 2019Endring i eierkretsenJ. B. OLSEN A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av J. B. OLSEN A/S. Leif Bjarne Olsen eier fortsat 43,4% av virksomheten.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 286.610 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Leif Bjarne Olsen eier 43,4% av virksomheten.Se mere