6. april 1988Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Tidligere status: Under frivillig likvidation.
14. september 1987Flere forlater styretBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 19774 medlemmer forlater styret for BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977.Frede PedersenForlater etter en periode på 10 årHanne HørupForlater etter en periode på 10 årLis BaagøForlater etter en periode på 10 årRuth Kesia PedersenForlater etter en periode på 10 år
14. september 1987Ruth Kesia Pedersen forlater ledelsenBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Ruth Kesia Pedersen forlater ledelsen for BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 etter en periode på 10 år.
3. september 1987Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Tidligere status: Normal.
1. november 1977StiftelseBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 stiftes i 1977.AdresseBrøndbytoften 72650 HvidovrePersonerRuth Kesia PedersenDirektør, styremedlemFrede PedersenStyremedlemHanne HørupStyremedlemLis BaagøStyremedlem