14. september 1987Frede Pedersen forlater styretAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/SFrede Pedersen forlater styret for AUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
14. september 1987Frede Pedersen forlater styretBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Frede Pedersen forlater styret for BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 etter en periode på 10 år.Se mere
14. september 1987Frede Pedersen forlater ledelsenAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/SFrede Pedersen forlater ledelsen for AUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
3. september 1987Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Tidligere status: Normal. Frede Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. september 1987Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/STidligere status: Normal. Frede Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 1982StiftelseAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/SAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/S stiftes i 1982. Frede Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1977StiftelseBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 stiftes i 1977. Frede Pedersen er medlem av styret.Se mere