14. september 1987Ruth Kesia Pedersen forlater styretAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/SRuth Kesia Pedersen forlater styret for AUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
14. september 1987Ruth Kesia Pedersen forlater styretBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Ruth Kesia Pedersen forlater styret for BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 etter en periode på 10 år.Se mere
14. september 1987Ruth Kesia Pedersen forlater ledelsenBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Ruth Kesia Pedersen forlater ledelsen for BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 etter en periode på 10 år.Se mere
3. september 1987Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977Tidligere status: Normal. Ruth Kesia Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 1987Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/STidligere status: Normal. Ruth Kesia Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 1982StiftelseAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/SAUTOGÅRDEN BRØNDBYØSTER A/S stiftes i 1982. Ruth Kesia Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. november 1977StiftelseBRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977BRØNDBYØSTER INVESTERINGSSELSKAB ApS AF 8. AUGUST 1977 stiftes i 1977. Ruth Kesia Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere