GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
Jytte Pedersen erstatter Arne Tolstrup Laursen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Carl Otto Juelsman-Hansen er fortsatt styremedlem.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.
Kirsten Alvang erstatter Karen Merete Larsen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 1 år. Carl Otto Juelsman-Hansen er fortsatt styremedlem.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Carl Otto Juelsman-Hansen er medlem av styret.