17. mars 1999Kirsten Alvang forlater styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGKirsten Alvang forlater styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år.Se mere
29. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kirsten Alvang er medlem av styret.Se mere
10. mars 1998Erstatning i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING4 endringer i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Kirsten Alvang er fortsatt styremedlem.Se mere
24. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kirsten Alvang er medlem av styret.Se mere
18. mars 1997Kirsten Alvang blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGKirsten Alvang erstatter Karen Merete Larsen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 1 år.Se mere