1. januarOverskudd på DKK 195.419 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2023Overskudd på DKK 160.916 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. januar 2022Overskudd på DKK 184.224 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2021Overskudd på DKK 24.465 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2020Overskudd på DKK 379.165 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. april 2019Overskudd på DKK 364.435 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mars 2018Overskudd på DKK 128.724 Moe Teknik ApSMoe Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 31. desember 2017. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mars 2018Xenia Dorotha Møller Zingenberg blir med i styretAIRTEK A/SXenia Dorotha Møller Zingenberg erstatter Casper Moe i styret for AIRTEK A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
9. mars 2018Endring i eierkretsenAIRTEK A/SCasper Moe er ikke lenger registrert som reell eier av AIRTEK A/S.Se mere
6. desember 2017Casper Moe blir med i styretAIRTEK A/SCasper Moe blir med i styret for AIRTEK A/S.Se mere
6. desember 2017Flere forlater ledelsenAIRTEK A/S2 personer forlater ledelsen for AIRTEK A/S. Casper Moe eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. desember 2017Ny selskapsform AktieselskabAIRTEK A/SAIRTEK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AIRTEK A/S. Casper Moe eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. november 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Casper Moe eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. oktober 2017Endring i eierkretsenAIRTEK ApSCasper Moe registrert som reell eier av AIRTEK ApS.Se mere
1. juli 2016StiftelseMoe Teknik ApSMoe Teknik ApS stiftes i bransjen anden måling og teknisk analyse. Casper Moe er adm. direktør i virksomheten.Se mere