30. oktober 2023Overskudd på DKK 642.600 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 499.146 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. november 2021Overskudd på DKK 883.832 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. oktober 2020Overskudd på DKK 716.566 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2019Overskudd på DKK 240.947 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2018Overskudd på DKK 193.825 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mars 2018Xenia Dorotha Møller Zingenberg blir med i styretAIRTEK A/SXenia Dorotha Møller Zingenberg erstatter Casper Moe i styret for AIRTEK A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
9. mars 2018Endring i eierkretsenAIRTEK A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av AIRTEK A/S. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. desember 2017Nye navn i styretAIRTEK A/S3 nye medlemmer blir med i styret for AIRTEK A/S. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. desember 2017Flere forlater ledelsenAIRTEK A/S2 personer forlater ledelsen for AIRTEK A/S. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. desember 2017Ny selskapsform AktieselskabAIRTEK A/SAIRTEK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AIRTEK A/S. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. oktober 2017Endring i eierkretsenAIRTEK ApS3 nye personer registrert som reelle eier av AIRTEK ApS. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. april 2017AdresseendringAIRTEK ApSAIRTEK ApS flytter fra Ølstykke til Måløv. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. oktober 2016Overskudd på DKK 546.637 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. november 2015Overskudd på DKK 635.922 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2015Walther Kristian Ingemansen forlater ledelsenAIRTEK ApSWalther Kristian Ingemansen forlater ledelsen for AIRTEK ApS etter en periode på 5 år. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. oktober 2014Overskudd på DKK 795.656 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2014Ketil Westberg blir med i ledelsenAIRTEK ApSKetil Westberg blir med i ledelsen for AIRTEK ApS. Xenia Dorotha Møller Zingenberg er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere