30. oktober 2023Overskudd på DKK 642.600 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 499.146 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
11. november 2021Overskudd på DKK 883.832 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2020Overskudd på DKK 716.566 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
26. november 2019Overskudd på DKK 240.947 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2018Overskudd på DKK 193.825 AIRTEK A/SAIRTEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
19. mars 2018Xenia Dorotha Møller Zingenberg blir med i styretAIRTEK A/SXenia Dorotha Møller Zingenberg erstatter Casper Moe i styret for AIRTEK A/S etter en periode på 3 måneder. Michael Zingenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
9. mars 2018Endring i eierkretsenAIRTEK A/SMichael Zingenberg øker sitt reelle eierskap av AIRTEK A/S.Se mere
6. desember 2017Michael Zingenberg blir med i styretAIRTEK A/SMichael Zingenberg blir med i styret for AIRTEK A/S.Se mere
6. desember 2017Michael Zingenberg forlater ledelsenAIRTEK A/SMichael Zingenberg forlater ledelsen for AIRTEK A/S etter en periode på 8 år.Se mere
6. desember 2017Ny selskapsform AktieselskabAIRTEK A/SAIRTEK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AIRTEK A/S. Michael Zingenberg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. november 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2017Endring i eierkretsenAIRTEK ApSMichael Zingenberg registrert som reell eier av AIRTEK ApS.Se mere
12. april 2017AdresseendringAIRTEK ApSAIRTEK ApS flytter fra Ølstykke til Måløv. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2016Overskudd på DKK 546.637 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2015Overskudd på DKK 635.922 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2015Walther Kristian Ingemansen forlater ledelsenAIRTEK ApSWalther Kristian Ingemansen forlater ledelsen for AIRTEK ApS etter en periode på 5 år. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2014Overskudd på DKK 795.656 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2014Ketil Westberg blir med i ledelsenAIRTEK ApSKetil Westberg blir med i ledelsen for AIRTEK ApS. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2013Overskudd på DKK 198.371 AIRTEK ApSAIRTEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Michael Zingenberg er medlem af ledelsen.Se mere