14. april 2008Kao Chi-Min Tao blir med i styretACTIVE TOOLS A/SKao Chi-Min Tao erstatter Chun-Yueh Tao i styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjerACTIVE TOOLS A/STidligere bransje: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Chun-Yueh Tao er medlem av styret.Se mere
24. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Chun-Yueh Tao er medlem av styret.Se mere
27. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 31. desember 2005. Chun-Yueh Tao er medlem av styret.Se mere
30. august 2005Chun-Yueh Tao blir med i styretACTIVE TOOLS A/SChun-Yueh Tao blir med i styret for ACTIVE TOOLS A/S.Se mere