1. mai 2014Josephine Chu Ming Hong forlater styretACTIVE TOOLS A/SJosephine Chu Ming Hong forlater styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. mai 2014Josephine Chu Ming Hong forlater ledelsenACTIVE TOOLS A/SJosephine Chu Ming Hong forlater ledelsen for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 5 år.Se mere
29. juni 2013Overskudd på DKK 1,6 mio.ACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Josephine Chu Ming Hong er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Josephine Chu Ming Hong er medlem af ledelsen.Se mere
27. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Josephine Chu Ming Hong er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Josephine Chu Ming Hong er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2009Peter Egelund forlater styretACTIVE TOOLS A/SPeter Egelund forlater styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 5 år. Josephine Chu Ming Hong er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2009Erstatning i styretACTIVE TOOLS A/S4 endringer i styret for ACTIVE TOOLS A/S. Josephine Chu Ming Hong er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2009Josephine Chu Ming Hong blir med i ledelsenACTIVE TOOLS A/SJosephine Chu Ming Hong erstatter Peter Egelund i ledelsen for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 5 år.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Josephine Chu Ming Hong er medlem av styret.Se mere
19. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Josephine Chu Ming Hong er medlem av styret.Se mere
14. april 2008Kao Chi-Min Tao blir med i styretACTIVE TOOLS A/SKao Chi-Min Tao erstatter Chun-Yueh Tao i styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 3 år. Josephine Chu Ming Hong er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjerACTIVE TOOLS A/STidligere bransje: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Josephine Chu Ming Hong er medlem av styret.Se mere
24. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Josephine Chu Ming Hong er medlem av styret.Se mere
27. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 31. desember 2005. Josephine Chu Ming Hong er medlem av styret.Se mere
30. august 2005Josephine Chu Ming Hong blir med i styretACTIVE TOOLS A/SJosephine Chu Ming Hong blir med i styret for ACTIVE TOOLS A/S.Se mere