1. mai 2014Kao Chi-Min Tao forlater styretACTIVE TOOLS A/SKao Chi-Min Tao forlater styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 6 år.Se mere
29. juni 2013Overskudd på DKK 1,6 mio.ACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
27. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
28. september 2009Peter Egelund forlater styretACTIVE TOOLS A/SPeter Egelund forlater styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 5 år. Kao Chi-Min Tao er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2009Erstatning i styretACTIVE TOOLS A/S4 endringer i styret for ACTIVE TOOLS A/S. Kao Chi-Min Tao er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2009Josephine Chu Ming Hong blir med i ledelsenACTIVE TOOLS A/SJosephine Chu Ming Hong erstatter Peter Egelund i ledelsen for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 5 år. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
19. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortACTIVE TOOLS A/SACTIVE TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kao Chi-Min Tao er medlem av styret.Se mere
14. april 2008Kao Chi-Min Tao blir med i styretACTIVE TOOLS A/SKao Chi-Min Tao erstatter Chun-Yueh Tao i styret for ACTIVE TOOLS A/S etter en periode på 3 år.Se mere