19. april 2017Conni Irene Poulsen forlater styretGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASConni Irene Poulsen forlater styret for GF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS etter en periode på 15 år.Se mere
26. mai 2014Underskudd på DKK 14.676 GF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2013Underskudd på DKK 17.658 GF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
23. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2009AdresseendringGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS flytter fra Haslev til Rude. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
15. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhedGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASTidligere bransje: Forsikringsagenturer. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
25. november 2005AdresseendringGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS flytter til ny adresse i Haslev. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2005Verner Aage Poulsen forlater styretGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASVerner Aage Poulsen forlater styret for GF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS etter en periode på 9 år. Conni Irene Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
6. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Conni Irene Poulsen er medlem av styret.Se mere
24. april 2002Conni Irene Poulsen blir med i styretGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASConni Irene Poulsen erstatter Ole Leon Jensen i styret for GF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS etter en periode på 5 år.Se mere