24. april 2002Conni Irene Poulsen blir med i styretGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASConni Irene Poulsen erstatter Ole Leon Jensen i styret for GF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2002Ny bransje: ForsikringsagenturerGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASTidligere bransje: Film- og videoformidling. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2000AdresseendringGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS flytter til ny adresse i Haslev. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS stiftes i bransjen film- og videoformidling. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortGF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A.GF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A.GF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
23. april 1997Ny status NORMALGF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A.Tidligere status: Ukjent. Ole Leon Jensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 1996Ole Leon Jensen blir med i styretGF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A.Ole Leon Jensen blir med i styret for GF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A..Se mere