22. oktober 2005Verner Aage Poulsen forlater styretGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASVerner Aage Poulsen forlater styret for GF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS etter en periode på 9 år.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
3. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
6. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
24. april 2002Conni Irene Poulsen blir med i styretGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASConni Irene Poulsen erstatter Ole Leon Jensen i styret for GF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS etter en periode på 5 år. Verner Aage Poulsen er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2002Ny bransje: ForsikringsagenturerGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASTidligere bransje: Film- og videoformidling. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
9. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
10. mai 2000AdresseendringGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS flytter til ny adresse i Haslev. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
3. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
30. desember 1999Verner Aage Poulsen forlater styretSEAS HOLDING ApSVerner Aage Poulsen forlater styret for SEAS HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
17. desember 1999Erik Gade Kirk Dahl blir med i styretSEAS HOLDING ApSErik Gade Kirk Dahl blir med i styret for SEAS HOLDING ApS. Verner Aage Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 1999StiftelseGF-FORSIKRINGSKLUB-SEASGF-FORSIKRINGSKLUB-SEAS stiftes i bransjen film- og videoformidling. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortGF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A.GF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
5. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSEAS HOLDING ApSSEAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Verner Aage Poulsen er medlem av styret.Se mere
20. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortSEAS HOLDING ApSSEAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Verner Aage Poulsen er medlem av styret.Se mere
27. mai 1998Erstatning i styretSEAS HOLDING ApS6 endringer i styret for SEAS HOLDING ApS. Verner Aage Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A.GF FORSIKRINGSKLUB SEAS-NVE F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Verner Aage Poulsen er styreleder.Se mere
2. september 1997Regnskap for 1996 offentligjortSEAS HOLDING ApSSEAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Verner Aage Poulsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1997Niels Helge Rostgaard Nielsen forlater styretSEAS HOLDING ApSNiels Helge Rostgaard Nielsen forlater styret for SEAS HOLDING ApS etter en periode på 9 år. Verner Aage Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere