23. desember 2021Endring i eierkretsenOver & Aude IVSDaniel Aude Kjeldsen er ikke lenger registrert som reell eier av Over & Aude IVS.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 37.049 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel Aude Kjeldsen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. juli 2021Daniel Aude Kjeldsen forlater ledelsenOver & Aude IVSDaniel Aude Kjeldsen forlater ledelsen for Over & Aude IVS etter en periode på 4 år.Se mere
2. juli 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONOver & Aude IVSTidligere status: Normal. Daniel Aude Kjeldsen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 3.813 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Daniel Aude Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2019Endring i eierkretsenOver & Aude IVSDaniel Aude Kjeldsen øker sitt reelle eierskap av Over & Aude IVS.Se mere
15. oktober 2019AdresseendringOver & Aude IVSOver & Aude IVS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Aude Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2019Overskudd på DKK 39.743 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Daniel Aude Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2018Jannie Overgaard Lauridsen forlater ledelsenOver & Aude IVSJannie Overgaard Lauridsen forlater ledelsen for Over & Aude IVS etter en periode på 2 år. Daniel Aude Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2018Endring i eierkretsenOver & Aude IVSJannie Overgaard Lauridsen er ikke lenger registrert som reell eier av Over & Aude IVS. Daniel Aude Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2018Underskudd på DKK 12.618 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Daniel Aude Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2017Daniel Aude Kjeldsen blir med i ledelsenOver & Aude IVSDaniel Aude Kjeldsen blir med i ledelsen for Over & Aude IVS.Se mere
30. juni 2017Underskudd på DKK 20.898 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. november 2016AdresseendringOver & Aude IVSOver & Aude IVS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. september 2016Underskudd på DKK 4.613 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. september 2016Ny status NORMALOver & Aude IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
16. september 2016Jannie Overgaard Lauridsen blir med i ledelsenOver & Aude IVSJannie Overgaard Lauridsen blir med i ledelsen for Over & Aude IVS. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
25. august 2016Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGOver & Aude IVSTidligere status: Normal. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. januar 2016AdresseendringOver & Aude IVSOver & Aude IVS flytter til ny adresse i Aarhus C. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. august 2015Overskudd på DKK 62.128 Over & Aude IVSOver & Aude IVS offentliggjør regnskap for perioden 13. mars 2014 til 31. desember 2014. Daniel Aude Kjeldsen eier 50% av virksomheten.Se mere