Surfers and Friends IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stine Degnegaard Arensbach er adm. direktør i virksomheten.
Surfers and Friends IVS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2019 til 31. desember 2019. Stine Degnegaard Arensbach er adm. direktør i virksomheten.