14. juni 2012Thomas Caspar Kelvin Priskorn forlater ledelsenCOLOR COCK ApSThomas Caspar Kelvin Priskorn forlater ledelsen for COLOR COCK ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortCOLOR COCK ApSCOLOR COCK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Thomas Caspar Kelvin Priskorn er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortCOLOR COCK ApSCOLOR COCK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Thomas Caspar Kelvin Priskorn er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2009Daniel Aude Kjeldsen blir med i ledelsenCOLOR COCK ApSDaniel Aude Kjeldsen erstatter Stine Degnegaard Arensbach i ledelsen for COLOR COCK ApS etter en periode på 2 år. Thomas Caspar Kelvin Priskorn er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCOLOR COCK ApSCOLOR COCK ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. februar 2008 til 31. desember 2008. Thomas Caspar Kelvin Priskorn er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2008Ny bransje: Kunsthandel og gallerivirksomhedCOLOR COCK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Caspar Kelvin Priskorn er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2008StiftelseCOLOR COCK ApSCOLOR COCK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Thomas Caspar Kelvin Priskorn er medlem af ledelsen.Se mere