10. februar 2016Daniel Rogger forlater styretSILHOUETTE DANMARK A/SDaniel Rogger forlater styret for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. juli 2015Overskudd på DKK 460.900 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2014 til 31. januar. Daniel Rogger er styreleder.Se mere
4. juli 2014Overskudd på DKK 355.556 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2013 til 31. januar. Daniel Rogger er styreleder.Se mere
5. november 2013Daniel Rogger blir med i styretSILHOUETTE DANMARK A/SDaniel Rogger blir med i styret for SILHOUETTE DANMARK A/S.Se mere
5. november 2013Ingvil Houmb Sjölin blir med i ledelsenSILHOUETTE DANMARK A/SIngvil Houmb Sjölin erstatter Pål Søtorp i ledelsen for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Daniel Rogger er styreleder.Se mere