9. juli 2019Maria Koller forlater styretSILHOUETTE DANMARK A/SMaria Koller forlater styret for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 21 år.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 8.052 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2018 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 385.827 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2017 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Arnold Schmied blir ny styrelederSILHOUETTE DANMARK A/SArnold Schmied erstatter Jan Rosenberg som styreleder hos SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Maria Koller er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2017Overskudd på DKK 219.859 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2016 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
13. mai 2016Overskudd på DKK 443.291 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2015 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
10. mai 2016Jan Rosenberg blir med i styretSILHOUETTE DANMARK A/SJan Rosenberg blir med i styret for SILHOUETTE DANMARK A/S. Maria Koller er fortsatt styremedlem.Se mere
10. februar 2016Daniel Rogger forlater styretSILHOUETTE DANMARK A/SDaniel Rogger forlater styret for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Maria Koller er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2015Overskudd på DKK 460.900 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2014 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
4. juli 2014Overskudd på DKK 355.556 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2013 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
5. november 2013Erstatning i styretSILHOUETTE DANMARK A/S5 endringer i styret for SILHOUETTE DANMARK A/S. Maria Koller er fortsatt styremedlem.Se mere
5. november 2013Ingvil Houmb Sjölin blir med i ledelsenSILHOUETTE DANMARK A/SIngvil Houmb Sjölin erstatter Pål Søtorp i ledelsen for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013Underskudd på DKK 10.668 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2012 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
5. juli 2012Underskudd på DKK 66.098 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2011 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
28. juni 2011Regnskap for 2011 offentligjortSILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2010 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
24. juni 2011Pål Søtorp blir med i styretSILHOUETTE DANMARK A/SPål Søtorp erstatter Leif Ole Lund-Andersen i styret for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 21 år. Maria Koller er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 2011AdresseendringSILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S flytter fra Køge til København Ø. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
30. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortSILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2009 til 31. januar. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
29. juni 2010Pål Søtorp blir med i ledelsenSILHOUETTE DANMARK A/SPål Søtorp erstatter Günther Zachbauer i ledelsen for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Maria Koller er medlem av styret.Se mere
29. juni 2010Nytt navn: SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE SCANDINAVIA A/SSILHOUETTE SCANDINAVIA A/S skifter navn til SILHOUETTE DANMARK A/S. Maria Koller er medlem av styret.Se mere