9. juli 2019Thomas Windischbauer forlater styretSILHOUETTE DANMARK A/SThomas Windischbauer forlater styret for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 8.052 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2018 til 31. januar. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 385.827 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2017 til 31. januar. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Arnold Schmied blir ny styrelederSILHOUETTE DANMARK A/SArnold Schmied erstatter Jan Rosenberg som styreleder hos SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Thomas Windischbauer er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2017Overskudd på DKK 219.859 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2016 til 31. januar. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere
13. mai 2016Overskudd på DKK 443.291 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2015 til 31. januar. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere
10. mai 2016Jan Rosenberg blir med i styretSILHOUETTE DANMARK A/SJan Rosenberg blir med i styret for SILHOUETTE DANMARK A/S. Thomas Windischbauer er fortsatt styremedlem.Se mere
10. februar 2016Daniel Rogger forlater styretSILHOUETTE DANMARK A/SDaniel Rogger forlater styret for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Thomas Windischbauer er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2015Overskudd på DKK 460.900 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2014 til 31. januar. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere
4. juli 2014Overskudd på DKK 355.556 SILHOUETTE DANMARK A/SSILHOUETTE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2013 til 31. januar. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere
5. november 2013Thomas Windischbauer blir med i styretSILHOUETTE DANMARK A/SThomas Windischbauer blir med i styret for SILHOUETTE DANMARK A/S.Se mere
5. november 2013Ingvil Houmb Sjölin blir med i ledelsenSILHOUETTE DANMARK A/SIngvil Houmb Sjölin erstatter Pål Søtorp i ledelsen for SILHOUETTE DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Thomas Windischbauer er medlem av styret.Se mere