22. marsUnderskudd på DKK 11.971 Baumann Holding Ølgod ApSBaumann Holding Ølgod ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Dennis Baumann er medlem af ledelsen.Se mere
5. marsUnderskudd på DKK 183.759 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Dennis Baumann er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2023Underskudd på DKK 5.149 Baumann Holding Ølgod ApSBaumann Holding Ølgod ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. september 2021 til 30. september 2022. Dennis Baumann er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Overskudd på DKK 307.750 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Dennis Baumann er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022Endring i eierkretsenBILLUND AIR CENTER A/SDennis Baumann registrert som reell eier av BILLUND AIR CENTER A/S.Se mere
18. februar 2022Dennis Baumann blir med i styretBILLUND AIR CENTER A/SDennis Baumann blir med i styret for BILLUND AIR CENTER A/S.Se mere
18. februar 2022Dennis Baumann blir med i ledelsenBILLUND AIR CENTER A/SDennis Baumann erstatter Pia Bragen Askholm i ledelsen for BILLUND AIR CENTER A/S etter en periode på 26 år.Se mere
10. september 2021StiftelseBaumann Holding Ølgod ApSBaumann Holding Ølgod ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Dennis Baumann er medlem af ledelsen.Se mere