15. marsUnderskudd på DKK 85.268 MolsJuel ApSMolsJuel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Hanne Mols er medlem af ledelsen.Se mere
5. marsUnderskudd på DKK 183.759 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Hanne Mols eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 72.897 MolsJuel ApSMolsJuel ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. september 2021 til 30. september 2022. Hanne Mols er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Overskudd på DKK 307.750 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Hanne Mols eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. februar 2022Endring i eierkretsenBILLUND AIR CENTER A/SHanne Mols registrert som reell eier av BILLUND AIR CENTER A/S.Se mere
18. februar 2022Hanne Mols blir med i styretBILLUND AIR CENTER A/SHanne Mols blir med i styret for BILLUND AIR CENTER A/S.Se mere
18. februar 2022Dennis Baumann blir med i ledelsenBILLUND AIR CENTER A/SDennis Baumann erstatter Pia Bragen Askholm i ledelsen for BILLUND AIR CENTER A/S etter en periode på 26 år. Hanne Mols er medlem av styret.Se mere
9. september 2021StiftelseMolsJuel ApSMolsJuel ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Hanne Mols er medlem af ledelsen.Se mere