5. marsUnderskudd på DKK 183.759 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jørn Frede Askholm eier 16,7% av virksomheten.Se mere
5. marsOverskudd på DKK 1,4 mio.BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Underskudd på DKK 2,6 mio.BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Overskudd på DKK 307.750 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jørn Frede Askholm eier 16,7% av virksomheten.Se mere
23. februar 2022Endring i eierkretsenBILLUND AIR CENTER A/SJørn Frede Askholm reduserer sitt reelle eierskap av BILLUND AIR CENTER A/S.Se mere
18. februar 2022Erstatning i styretBILLUND AIR CENTER A/S4 endringer i styret for BILLUND AIR CENTER A/S. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
18. februar 2022Dennis Baumann blir med i ledelsenBILLUND AIR CENTER A/SDennis Baumann erstatter Pia Bragen Askholm i ledelsen for BILLUND AIR CENTER A/S etter en periode på 26 år. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Underskudd på DKK 160.311 BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2022Underskudd på DKK 1,4 mio.BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
17. januar 2022AdresseendringBILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS flytter til ny adresse i Billund. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2021Overskudd på DKK 531.220 BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2021Overskudd på DKK 231.450 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
3. mars 2020Underskudd på DKK 1,8 mio.BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
3. mars 2020Underskudd på DKK 1,7 mio.BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2019Overskudd på DKK 1,7 mio.BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
13. februar 2019Overskudd på DKK 1,9 mio.BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2018Overskudd på DKK 96.335 BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2018Underskudd på DKK 89.550 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
28. februar 2017Underskudd på DKK 335.977 BILLUND AIR CENTER A/SBILLUND AIR CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Jørn Frede Askholm eier 50% av virksomheten.Se mere
28. februar 2017Underskudd på DKK 147.998 BILAIR HOLDING ApSBILAIR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Jørn Frede Askholm er medlem af ledelsen.Se mere