13. juni 2006Lone Mørch blir med i ledelsenE.M. SERIGRAFI ApSLone Mørch erstatter Ejlif Mørch i ledelsen for E.M. SERIGRAFI ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. juni 2006Lone Mørch blir med i ledelsenMØRCH HOLDING ApSLone Mørch erstatter Ejlif Mørch i ledelsen for MØRCH HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
5. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. oktober 2002 til 31. desember 2002. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2002AdresseendringMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS flytter til ny adresse i Risskov. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2002Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberMØRCH HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2002StiftelseMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1999StiftelseE.M. SERIGRAFI ApSE.M. SERIGRAFI ApS stiftes i bransjen fremstilling af trykte og integrerede kredsløb. Ejlif Mørch er medlem af ledelsen.Se mere