25. februar 2015Lone Mørch forlater ledelsenMØRCH HOLDING ApSLone Mørch forlater ledelsen for MØRCH HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
26. april 2014Overskudd på DKK 310.745 MØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2013Overskudd på DKK 202.937 MØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2006Flemming Riis Asrød-Nielsen blir med i ledelsenE.M. SERIGRAFI ApSFlemming Riis Asrød-Nielsen erstatter Lone Mørch i ledelsen for E.M. SERIGRAFI ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
11. august 2006AdresseendringMØRCH HOLDING ApSMØRCH HOLDING ApS flytter fra Risskov til Galten. Lone Mørch er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2006Lone Mørch blir med i ledelsenE.M. SERIGRAFI ApSLone Mørch erstatter Ejlif Mørch i ledelsen for E.M. SERIGRAFI ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. juni 2006Lone Mørch blir med i ledelsenMØRCH HOLDING ApSLone Mørch erstatter Ejlif Mørch i ledelsen for MØRCH HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere