FLEMMING RIIS PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Flemming Riis Asrød-Nielsen er medlem af ledelsen.
FLEMMING RIIS PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Flemming Riis Asrød-Nielsen er medlem af ledelsen.
FLEMMING RIIS PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2006 til 31. desember 2006. Flemming Riis Asrød-Nielsen er medlem af ledelsen.