8. augustEmil Hejlskov Nielsen slutter som adm. direktørImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen slutter som adm. direktør i Impact People ApS.Se mere
9. juliEmil Hejlskov Nielsen forlater styretImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen forlater styret for Impact People ApS etter en periode på 1 år.Se mere
5. juliLars Myndal Fogtmann blir med i ledelsenIFLD Group ApSLars Myndal Fogtmann erstatter Emil Hejlskov Nielsen i ledelsen for IFLD Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. juliLars Myndal Fogtmann blir med i ledelsenImpact People ApSLars Myndal Fogtmann blir med i ledelsen for Impact People ApS. Emil Hejlskov Nielsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juliEndring i eierkretsenIFLD Group ApSEmil Hejlskov Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av IFLD Group ApS.Se mere
5. juliEndring i eierkretsenImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Impact People ApS.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 6.391 IFLD Group ApSIFLD Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2022 til 31. desember 2023. Emil Hejlskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 1.876 Hejlskov Capital ApSHejlskov Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. september 2022 til 31. desember 2023. Emil Hejlskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 21.363 Impact People ApSImpact People ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Hejlskov Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juniUnderskudd på DKK 44.782 Impact people pub ApSImpact people pub ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2022 til 31. desember 2023. Emil Hejlskov Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenIFLD Group ApSEmil Hejlskov Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av IFLD Group ApS.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av Impact People ApS.Se mere
28. august 2023Lars Myndal Fogtmann blir med i ledelsenImpact people pub ApSLars Myndal Fogtmann erstatter Daniel Lillerøi i ledelsen for Impact people pub ApS etter en periode på 8 måneder. Emil Hejlskov Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. august 2023Endring i eierkretsenImpact people pub ApSEmil Hejlskov Nielsen øker sitt reelle eierskap av Impact people pub ApS.Se mere
22. mai 2023Overskudd på DKK 53.581 Impact People ApSImpact People ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Hejlskov Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2023Emil Hejlskov Nielsen blir med i styretImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen blir med i styret for Impact People ApS.Se mere
17. mai 2023Nytt navn: Impact People ApSInstitut For Læringsdesign ApSInstitut For Læringsdesign ApS skifter navn til Impact People ApS. Emil Hejlskov Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2022StiftelseImpact people pub ApSImpact people pub ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Emil Hejlskov Nielsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. oktober 2022 · Vores-SoroNye virksomheder i Sorø i sidste månedHejlskov Capital ApS , Randstenskransen 12, 4180 Sorø Hejlskov Capital ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet samt ledet af Emil Hejlskov Nielsen. Les artikkel
15. oktober 2022StiftelseIFLD Group ApSIFLD Group ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Emil Hejlskov Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere