21. juni 2012Anne Marie Jensen blir med i styretK.N. A/SAnne Marie Jensen erstatter Erik Andersen i styret for K.N. A/S etter en periode på 13 år.Se mere
31. oktober 2011Ny bransje: InvesteringsselskaberK.N. A/STidligere bransje: Opførelse af bygninger. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2009Regnskap for 2009 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2008 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerK.N. A/STidligere bransje: Uoplyst. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2006Regnskap for 2006 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2005Regnskap for 2005 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2004Regnskap for 2004 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
29. april 2004Ny bransje: UoplystK.N. A/STidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
28. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2002 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2001Regnskap for 2001 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2000Regnskap for 2000 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1999 offentligjortK.N. A/SK.N. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Erik Andersen er medlem av styret.Se mere
31. desember 1998Erik Andersen blir med i styretK.N. A/SErik Andersen blir med i styret for K.N. A/S.Se mere
26. januar 1988Erik Andersen forlater styretMARINEIMPEX ApSErik Andersen forlater styret for MARINEIMPEX ApS etter en periode på 11 år.Se mere
26. januar 1988Erik Andersen forlater ledelsenMARINEIMPEX ApSErik Andersen forlater ledelsen for MARINEIMPEX ApS etter en periode på 11 år.Se mere