4. februar 1992Orla Andersen forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SOrla Andersen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 4 år.Se mere
6. mai 1991Orla Andersen forlater styretPREFORM A/SOrla Andersen forlater styret for PREFORM A/S etter en periode på 2 år.Se mere
25. april 1989Nytt navn: PREFORM A/SVICH 1130 A/SVICH 1130 A/S skifter navn til PREFORM A/S. Orla Andersen er medlem av styret.Se mere
24. april 1989Flere forlater styretVICH 1130 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 1130 A/S. Orla Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. april 1989Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1130 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1130 A/S etter en periode på 4 måneder. Orla Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1989StiftelseVICH 1130 A/SVICH 1130 A/S stiftes i bransjen fremstilling af andre møbler til boliger. Orla Andersen er medlem av styret.Se mere
22. februar 1988StiftelseEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S stiftes i bransjen uoplyst. Orla Andersen er medlem av styret.Se mere
26. januar 1988Orla Andersen forlater styretMARINEIMPEX ApSOrla Andersen forlater styret for MARINEIMPEX ApS etter en periode på 11 år.Se mere
27. august 1987Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMARINEIMPEX ApSTidligere status: Normal. Orla Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1977StiftelseMARINEIMPEX ApSMARINEIMPEX ApS stiftes i bransjen detailhandel med biler. Orla Andersen er medlem av styret.Se mere