12. juli 2023 · MaskinteknikSeks Pumaer til Lindå-BalleHan og lillebroren er 3. generation, efter at farfaren Erik Sørensen startede virksomheden i sin tid. Les artikkel
16. februar 2018Erik Sørensen forlater styretLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SErik Sørensen forlater styret for LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S etter en periode på 21 år.Se mere
27. september 2017Overskudd på DKK 2,9 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Erik Sørensen er medlem av styret.Se mere
15. september 2016Overskudd på DKK 2,0 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Erik Sørensen er medlem av styret.Se mere
23. september 2015Overskudd på DKK 601.159 LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Erik Sørensen er medlem av styret.Se mere
20. september 2014Overskudd på DKK 3,1 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Erik Sørensen er medlem av styret.Se mere
25. september 2013Overskudd på DKK 2,2 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Erik Sørensen er medlem av styret.Se mere
12. september 2013Alf Maarslet Sørensen blir med i ledelsenLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SAlf Maarslet Sørensen erstatter Erik Sørensen i ledelsen for LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S etter en periode på 30 år.Se mere
28. september 2012Overskudd på DKK 1,8 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Serviceydelser i forbindelse med planteavlLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/STidligere bransje: Landbrugsmaskinstationer. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2004Endring i eierkretsenLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S2 nye personer registrert som reelle eier av LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Erik Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere