29. oktober 2009Finn Olaf Mortensen forlater styretBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSFinn Olaf Mortensen forlater styret for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
29. oktober 2009Peter Lassen blir med i ledelsenBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSPeter Lassen erstatter Finn Olaf Mortensen i ledelsen for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 11 år.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Bogbinding og lignende serviceydelserBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSTidligere bransje: Bogbinderier. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2007Ib Plambech Hansen blir med i styretBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSIb Plambech Hansen erstatter Susanne Holm i styret for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 8 år. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 1999Finn Olaf Mortensen blir med i styretBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSFinn Olaf Mortensen blir med i styret for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS.Se mere
15. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Finn Olaf Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 1999Finn Olaf Mortensen blir med i ledelsenBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSFinn Olaf Mortensen erstatter Jean Christensen i ledelsen for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 6 år.Se mere