29. oktober 2009Jette Sahl Petersen forlater styretBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSJette Sahl Petersen forlater styret for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Bogbinding og lignende serviceydelserBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSTidligere bransje: Bogbinderier. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
19. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
16. november 2007Ib Plambech Hansen blir med i styretBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSIb Plambech Hansen erstatter Susanne Holm i styret for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 8 år. Jette Sahl Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
30. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
17. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Jette Sahl Petersen er medlem av styret.Se mere
17. november 1999Jette Sahl Petersen blir med i styretBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSJette Sahl Petersen blir med i styret for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS.Se mere