31. mars 1999Finn Olaf Mortensen blir med i ledelsenBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSFinn Olaf Mortensen erstatter Jean Christensen i ledelsen for BOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Jean Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Jean Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Jean Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 1993StiftelseBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApSBOGBINDER JEAN CHRISTENSEN ApS stiftes i bransjen bogbinderier. Jean Christensen er medlem af ledelsen.Se mere