9. april 2003Frits Kjeldsen Sørensen forlater styretASSENS BRUGSFORENINGFrits Kjeldsen Sørensen forlater styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
9. mars 2003Søren Winther Nørgaard forlater styretASSENS BRUGSFORENINGSøren Winther Nørgaard forlater styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 6 år. Frits Kjeldsen Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Frits Kjeldsen Sørensen er medlem av styret.Se mere
18. april 2002Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Frits Kjeldsen Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Frits Kjeldsen Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Frits Kjeldsen Sørensen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Frits Kjeldsen Sørensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Frits Kjeldsen Sørensen er medlem av styret.Se mere
20. april 1999Frits Kjeldsen Sørensen blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGFrits Kjeldsen Sørensen erstatter Niels Kristian Krogh i styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere