20. april 1999Frits Kjeldsen Sørensen blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGFrits Kjeldsen Sørensen erstatter Niels Kristian Krogh i styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Niels Kristian Krogh er medlem av styret.Se mere
20. januar 1998Regnskap for 1995 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Kristian Krogh er medlem av styret.Se mere
17. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Kristian Krogh er medlem av styret.Se mere
15. april 1997Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Niels Kristian Krogh er fortsatt styremedlem.Se mere
11. oktober 1995Niels Kristian Krogh blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGNiels Kristian Krogh blir med i styret for ASSENS BRUGSFORENING.Se mere
11. oktober 1995Ny status NORMALASSENS BRUGSFORENINGTidligere status: Ukjent. Niels Kristian Krogh er medlem av styret.Se mere