9. mars 2003Søren Winther Nørgaard forlater styretASSENS BRUGSFORENINGSøren Winther Nørgaard forlater styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 6 år.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
18. april 2002Erstatning i styretASSENS BRUGSFORENING4 endringer i styret for ASSENS BRUGSFORENING. Søren Winther Nørgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
21. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
20. april 1999Frits Kjeldsen Sørensen blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGFrits Kjeldsen Sørensen erstatter Niels Kristian Krogh i styret for ASSENS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Søren Winther Nørgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
20. januar 1998Regnskap for 1995 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
17. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortASSENS BRUGSFORENINGASSENS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Søren Winther Nørgaard er medlem av styret.Se mere
15. april 1997Søren Winther Nørgaard blir med i styretASSENS BRUGSFORENINGSøren Winther Nørgaard blir med i styret for ASSENS BRUGSFORENING.Se mere