28. juni 2000Gulla Marie Andersen forlater styretPREFORM A/SGulla Marie Andersen forlater styret for PREFORM A/S etter en periode på 11 år.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortPREFORM A/SPREFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortPREFORM A/SPREFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortPREFORM A/SPREFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
3. september 1996Regnskap for 1995 offentligjortPREFORM A/SPREFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 31. desember 1995. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
6. mai 1991Flere forlater styretPREFORM A/S4 medlemmer forlater styret for PREFORM A/S. Gulla Marie Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 1991John Høi forlater ledelsenPREFORM A/SJohn Høi forlater ledelsen for PREFORM A/S etter en periode på 2 år. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
25. april 1989Nytt navn: PREFORM A/SVICH 1130 A/SVICH 1130 A/S skifter navn til PREFORM A/S. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
24. april 1989Flere forlater styretVICH 1130 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 1130 A/S. Gulla Marie Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. april 1989Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1130 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1130 A/S etter en periode på 4 måneder. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1989StiftelseVICH 1130 A/SVICH 1130 A/S stiftes i bransjen fremstilling af andre møbler til boliger. Gulla Marie Andersen er medlem av styret.Se mere