EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Mogens Bækskov Thomasen er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Mogens Bækskov Thomasen er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Mogens Bækskov Thomasen er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Mogens Bækskov Thomasen er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Mogens Bækskov Thomasen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Mogens Bækskov Thomasen er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Mogens Bækskov Thomasen er medlem av styret.
Mette Bækskov Thomasen erstatter Lena Pedersen i styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 13 år. Mogens Bækskov Thomasen er fortsatt styremedlem.
EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Mogens Bækskov Thomasen er medlem av styret.