14. oktober 2014Hanne Kirkeby forlater styretBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUHanne Kirkeby forlater styret for BESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU etter en periode på 4 år.Se mere
19. juni 2014Overskudd på DKK 108.337 BESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Hanne Kirkeby er medlem av styret.Se mere
5. juni 2013Underskudd på DKK 69.272 BESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hanne Kirkeby er medlem av styret.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2010 til 31. desember 2011. Hanne Kirkeby er medlem av styret.Se mere
25. april 2012Majbrit Gulli Bogø blir med i styretBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUMajbrit Gulli Bogø erstatter Ole Brasch i styret for BESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU etter en periode på 1 år. Hanne Kirkeby er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2011AdresseendringBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU flytter til ny adresse i Herlev. Hanne Kirkeby er medlem av styret.Se mere
1. februar 2011Ny bransje: Specialskoler for handicappedeBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUTidligere bransje: Uoplyst. Hanne Kirkeby er medlem av styret.Se mere
16. desember 2010StiftelseBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCUBESKÆFTIGELSESCENTER FOR UNGE ApS BCU stiftes i bransjen uoplyst. Hanne Kirkeby er medlem av styret.Se mere