FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
Svend Morten Carlsson erstatter Ole Brasch som styreleder hos FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE etter en periode på 4 år.
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Brasch er styreleder.
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Brasch er styreleder.
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE offentliggjør regnskap for perioden 11. juli 2007 til 31. desember 2008. Ole Brasch er styreleder.