19. februar 2018Heiner Werner Hoersch forlater styretC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SHeiner Werner Hoersch forlater styret for C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S etter en periode på 10 år.Se mere
21. juni 2017Overskudd på EUR 455 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på EUR 14.638 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
4. juni 2015Overskudd på EUR 14.792 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
27. mai 2014Overskudd på EUR 2.849 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
5. juni 2013Underskudd på DKK 4.435 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
11. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
9. februar 2010Søren Sneholt blir med i styretC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SSøren Sneholt erstatter Per Rehné i styret for C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S etter en periode på 4 år. Heiner Werner Hoersch er fortsatt styremedlem.Se mere
9. februar 2010Lars Erik Nilsson blir adm. direktørC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SLars Erik Nilsson erstatter Carl Hugo Erbslöh som adm. direktør i C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
9. februar 2010AdresseendringC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S flytter fra Veksø Sjælland til København Ø. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
9. februar 2010Nytt navn: C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SINNOTASTE A/SINNOTASTE A/S skifter navn til C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
1. juli 2009Carl Hugo Erbslöh blir adm. direktørINNOTASTE A/SCarl Hugo Erbslöh blir adm. direktør i INNOTASTE A/S. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
30. juni 2009Per Rehné forlater ledelsenINNOTASTE A/SPer Rehné forlater ledelsen for INNOTASTE A/S etter en periode på 3 år. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortINNOTASTE A/SINNOTASTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
22. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortINNOTASTE A/SINNOTASTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Heiner Werner Hoersch er medlem av styret.Se mere
25. januar 2008Heiner Werner Hoersch blir med i styretINNOTASTE A/SHeiner Werner Hoersch blir med i styret for INNOTASTE A/S.Se mere