C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.
Søren Sneholt erstatter Per Rehné i styret for C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S etter en periode på 4 år. Lars Erik Nilsson er adm. direktør i virksomheten.