3. februar 2020Lars Erik Nilsson forlater styretC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SLars Erik Nilsson forlater styret for C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. mai 2019Overskudd på EUR 17.898 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Erik Nilsson er medlem av styret.Se mere
4. juni 2018Overskudd på EUR 46.361 C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Erik Nilsson er medlem av styret.Se mere
19. februar 2018Lars Erik Nilsson blir med i styretC.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/SLars Erik Nilsson blir med i styret for C.H.ERBSLÖH-BIONORD FOOD A/S.Se mere