4. mars 2020Helle Føns forlater ledelsenHELLE FØNS ApSHelle Føns forlater ledelsen for HELLE FØNS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. mars 2020Helle Føns forlater ledelsenFøns Holding ApSHelle Føns forlater ledelsen for Føns Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. mars 2020Endring i eierkretsenHELLE FØNS ApSHelle Føns er ikke lenger registrert som reell eier av HELLE FØNS ApS.Se mere
4. mars 2020Endring i eierkretsenFøns Holding ApSHelle Føns er ikke lenger registrert som reell eier av Føns Holding ApS.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 20.019 Føns Holding ApSFøns Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 106.115 HELLE FØNS ApSHELLE FØNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2019AdresseendringHELLE FØNS ApSHELLE FØNS ApS flytter fra Aarhus C til Ry. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 136.096 HELLE FØNS ApSHELLE FØNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. desember 2016 til 31. desember 2017. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 50.000 Føns Holding ApSFøns Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. desember 2016 til 31. desember 2017. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2017Endring i eierkretsenFøns Holding ApSHelle Føns registrert som reell eier av Føns Holding ApS.Se mere
21. november 2017Endring i eierkretsenHELLE FØNS ApSHelle Føns registrert som reell eier av HELLE FØNS ApS.Se mere
21. november 2017AdresseendringHELLE FØNS ApSHELLE FØNS ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2016StiftelseHELLE FØNS ApSHELLE FØNS ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2016StiftelseFøns Holding ApSFøns Holding ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2011Helle Føns forlater ledelsenFITNESS4LIFE ApSHelle Føns forlater ledelsen for FITNESS4LIFE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. januar 2011Endring i eierkretsenFITNESS4LIFE ApSFlemming Lajgaard Jensen registrert som reell eier av FITNESS4LIFE ApS. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortFITNESS4LIFE ApSFITNESS4LIFE ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. juni 2008 til 30. september 2009. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2008StiftelseFITNESS4LIFE ApSFITNESS4LIFE ApS stiftes i bransjen fitnesscentre. Helle Føns er medlem af ledelsen.Se mere