22. mars 2022Endring i eierkretsenPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVSKirstine Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Psykolog Kirstine Nielsen Holding IVS.Se mere
22. mars 2022Endring i eierkretsenTankespillet IVSKirstine Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Tankespillet IVS.Se mere
2. februar 2022Kirstine Nielsen forlater ledelsenTankespillet IVSKirstine Nielsen forlater ledelsen for Tankespillet IVS etter en periode på 5 år.Se mere
2. februar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTankespillet IVSTidligere status: Normal. Kirstine Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. januar 2022Kirstine Nielsen forlater ledelsenPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVSKirstine Nielsen forlater ledelsen for Psykolog Kirstine Nielsen Holding IVS etter en periode på 5 år.Se mere
20. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVSTidligere status: Normal. Kirstine Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
31. desember 2021Endring i eierkretsenBrøndum & Nielsen Psykkurser I/SKirstine Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Brøndum & Nielsen Psykkurser I/S.Se mere
5. oktober 2021Overskudd på DKK 0 Tankespillet IVSTankespillet IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Overskudd på DKK 0 Psykolog Kirstine Nielsen Holding IVSPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2021AdresseendringBrøndum & Nielsen Psykkurser I/SBrøndum & Nielsen Psykkurser I/S flytter til ny adresse i Aalborg. Kirstine Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. desember 2020Underskudd på DKK 22.562 Tankespillet IVSTankespillet IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Underskudd på DKK 12.509 Psykolog Kirstine Nielsen Holding IVSPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2020Endring i eierkretsenBrøndum & Nielsen Psykkurser I/SKirstine Nielsen registrert som reell eier av Brøndum & Nielsen Psykkurser I/S.Se mere
30. november 2019Underskudd på DKK 24.088 Tankespillet IVSTankespillet IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2019Underskudd på DKK 13.302 Psykolog Kirstine Nielsen Holding IVSPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2018Underskudd på DKK 26.717 Tankespillet IVSTankespillet IVS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2017 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2018Underskudd på DKK 14.600 Psykolog Kirstine Nielsen Holding IVSPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. juni. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2017StiftelseTankespillet IVSTankespillet IVS stiftes i bransjen anden udgivelse af software. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2017StiftelsePsykolog Kirstine Nielsen Holding IVSPsykolog Kirstine Nielsen Holding IVS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kirstine Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2015Kirstine Nielsen forlater ledelsenPSYKOLOGSELSKABET CANTADORA ApSKirstine Nielsen forlater ledelsen for PSYKOLOGSELSKABET CANTADORA ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere