9. september 2013Iain Michael Light forlater styretLLOYD'S REGISTER CONSULTING-ENERGY A/SIain Michael Light forlater styret for LLOYD'S REGISTER CONSULTING-ENERGY A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
26. januar 2012AdresseendringØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S flytter fra København N til Hellerup. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
15. mars 2011Helene Margrethe Dunbar blir med i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SHelene Margrethe Dunbar erstatter Grant Alexander Kirkby i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 3 år. Iain Michael Light er fortsatt styremedlem.Se mere
17. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
2. desember 2010Ny bransje: Teknisk afprøvning og kontrolØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/STidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
22. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
6. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Iain Michael Light er medlem av styret.Se mere
20. august 2008Iain Michael Light blir med i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SIain Michael Light blir med i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S.Se mere