1. oktober 2018Inge Sørensen blir ny styrelederTULLEBØLLE BRUGSFORENINGInge Sørensen erstatter Ole Have Hansen som styreleder hos TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 2 år.Se mere
24. april 2018Underskudd på DKK 1,1 mio.TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Have Hansen er styreleder.Se mere
11. april 2017Underskudd på DKK 585.627 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ole Have Hansen er styreleder.Se mere
1. august 2016Ole Have Hansen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGOle Have Hansen blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING.Se mere