2. oktoberOverskudd på DKK 733.630 Ejendomsselskabet Mulnæs ApSEjendomsselskabet Mulnæs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen eier 51% av virksomheten.Se mere
1. oktoberUnderskudd på DKK 12.580 Kontoret. Randers ApSKontoret. Randers ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2023 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. septemberOverskudd på DKK 768.343 Rist ApSRist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. septemberOverskudd på DKK 880.021 T. P. FINANS, RANDERS ApST. P. FINANS, RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. septemberOverskudd på DKK 276.400 I.P. Ejendomme ll ApSI.P. Ejendomme ll ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen eier 100% av virksomheten.Se mere
12. septemberNy bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.Kontoret. Randers ApSTidligere bransje: Restauranter. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 889.218 I & I EJENDOMME II ApSI & I EJENDOMME II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.CALENTEGAARDEN ApSCALENTEGAARDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen eier 28% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.I. P. INVEST. RANDERS A/SI. P. INVEST. RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen eier 100% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Underskudd på DKK 306.470 I.P. Ejendomme ApSI.P. Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 167.793 I.P. Ejendomme ll ApSI.P. Ejendomme ll ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen eier 100% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 442.071 Rist ApSRist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Ejendomsselskabet Mulnæs ApSEjendomsselskabet Mulnæs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen eier 51% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.T. P. FINANS, RANDERS ApST. P. FINANS, RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2023StiftelseKontoret. Randers ApSKontoret. Randers ApS stiftes i bransjen restauranter. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 818.086 I & I EJENDOMME II ApSI & I EJENDOMME II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ivan Valbjørn Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Ivan Valbjørn Poulsen blir med i styretCALENTEGAARDEN ApSIvan Valbjørn Poulsen blir med i styret for CALENTEGAARDEN ApS.Se mere
1. mai 2023Ivan Valbjørn Poulsen blir med i styretI. P. INVEST. RANDERS A/SIvan Valbjørn Poulsen blir med i styret for I. P. INVEST. RANDERS A/S.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenCALENTEGAARDEN ApSRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for CALENTEGAARDEN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenI. P. INVEST. RANDERS A/SRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for I. P. INVEST. RANDERS A/S etter en periode på 41 år.Se mere