21. augustOverskudd på DKK 96.040 Roligan ApSRoligan ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. augustUnderskudd på DKK 93.456 Fodboldgaver ApSFodboldgaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2023Steen Erik Gloggengieser forlater ledelsenFodboldgaver ApSSteen Erik Gloggengieser forlater ledelsen for Fodboldgaver ApS etter en periode på 3 år. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2023Endring i eierkretsenFodboldgaver ApSRasmus Valbjørn Søndergaard øker sitt reelle eierskap av Fodboldgaver ApS.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.CALENTEGAARDEN ApSCALENTEGAARDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.I. P. INVEST. RANDERS A/SI. P. INVEST. RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 167.793 I.P. Ejendomme ll ApSI.P. Ejendomme ll ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 442.071 Rist ApSRist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard eier 24% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.T. P. FINANS, RANDERS ApST. P. FINANS, RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard eier 24% av virksomheten.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 166.275 Roligan ApSRoligan ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 880.956 R.V.P. INVEST RANDERS ApSR.V.P. INVEST RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Erstatning i styretCALENTEGAARDEN ApS3 endringer i styret for CALENTEGAARDEN ApS. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Erstatning i styretI. P. INVEST. RANDERS A/S3 endringer i styret for I. P. INVEST. RANDERS A/S. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenCALENTEGAARDEN ApSRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for CALENTEGAARDEN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenI. P. INVEST. RANDERS A/SRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for I. P. INVEST. RANDERS A/S etter en periode på 41 år.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenI.P. Ejendomme ll ApSRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for I.P. Ejendomme ll ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. mai 2023Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberI. P. INVEST. RANDERS A/STidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2023 · ErhvervplusIkke så højt som sidst: Indtjeningen gik ned hos Fodboldgaver ApS i SkødstrupSelskabet ledes af en direktion, der består af Steen Erik Gloggengieser og Rasmus Valbjørn Søndergaard. Les artikkel
20. april 2023Overskudd på DKK 65.100 Fodboldgaver ApSFodboldgaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023AdresseendringI. P. INVEST. RANDERS A/SI. P. INVEST. RANDERS A/S flytter fra Randers C til Ebeltoft. Rasmus Valbjørn Søndergaard er medlem av styret.Se mere